KRS 0000159785
REGON89148413700000
NazwaFIRMA IMPORTOWO-EKSPORTOWA "EURO-AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIRMA IMPORTOWO-EKSPORTOWA "EURO-AUTO"
Data rejestracji 30 kwi 2003 (21 lat temu) 30 kwi 2003
Data usunięcia 21 mar 2007 21 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 105, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 230000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIANDRZEJ JANUSZ ANCZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-14
2006-03-17
IWONA LEOKADIA BRONSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-17
2007-03-21
STANISŁAW SZEPIETOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2007-03-21
ROMAN KLOC
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2007-03-21
JAN GOLANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2005-02-14
BOGUMIŁA GOLANOWSKA
Wspólnik
2003-04-30
2003-07-25
33 UDZIAŁY O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARIUSZ GOLANOWSKI
Wspólnik
2003-04-30
2005-02-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-10-09
2007-03-21
460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 230.000 ZŁ (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
25045935400000
JAN GOLANOWSKI
Wspólnik
2003-04-30
2003-07-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JAN GOLANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-30
2003-10-09
SŁAWOMIR PAWEŁ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2007-03-21
MARIUSZ GOLANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2005-02-14
PIOTR ARTUR SAJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-14
2007-03-21
2003-04-30
2007-03-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-30
2007-03-21
FIRMA IMPORTOWO-EKSPORTOWA "EURO-AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-30
2007-03-21
WROCŁAWSKA, 105, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2003-04-30
2007-03-21
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2003-04-30
2007-03-21
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2003-04-30
2007-03-21
7110Z - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2003-10-09
2007-03-21
5010B - SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-10-09
2007-03-21
5020A - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2003-10-09
2007-03-21
5020B - POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI
2003-10-09
2007-03-21
5030B - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
2003-10-09
2007-03-21
5040Z - SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
2003-10-09
2007-03-21
5050Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
2003-10-09
2007-03-21
6311 - PRZEŁADUNEK TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie