KRS 0000040227
NIP6181597564
REGON25066278200000
Nazwa"WEGA AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEGA AUTO
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 25 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBOZOWA, 38-40, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4710000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WEGA A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-03
2011-02-03
4.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700.000,00 ZŁ
250459354
URSZULA ZOFIA JAKUBOWSKA
Wspólnik
2011-02-03
2013-09-25
1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000, 00 ZŁ
SŁAWOMIR PAWEŁ JAKUBOWSKI
Wspólnik
2011-02-03
2013-09-25
3010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.010.000,00 ZŁ
IWONA LEOKADIA BRONSZEWSKA
Prokurent
2007-03-27
2009-03-18
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR PAWEŁ JAKUBOWSKI
Likwidator
2012-11-21
2013-09-25
SŁAWOMIR PAWEŁ JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-27
2010-12-03
URSZULA ZOFIA JAKUBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-28
2012-11-21
PAWEŁ KLOC
Członek Organu Nadzoru
2010-12-03
2012-11-21
ROMAN KLOC
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2012-11-21
STANISŁAW SZEPIETOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2008-02-28
IWONA LEOKADIA BRONSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2007-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: 1) SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU, 2) ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, 3) ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
SŁAWOMIR PAWEŁ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2007-03-27
IWONA LEOKADIA BRONSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2006-11-30
SŁAWOMIR JERZY GIERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-27
2010-09-24
PIOTR ARTUR SAJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2008-10-08
ANDRZEJ DROZDA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-27
2010-03-24
ARKADIUSZ STANISŁAW SZULIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-08
2010-06-08
PAWEŁ WĄSALA
PREZES ZARZĄDU
2010-03-24
2010-12-03
ANDRZEJ ANTONI JANKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-08
2010-12-03
SŁAWOMIR PAWEŁ JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-03
2012-11-21
ANDRZEJ DROZDA
CZŁONEK ZARZĄDU - DEALER OPERATOR
2006-04-28
2006-11-30
2001-09-03
2005-11-16
"WEGA AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KALISZU
2005-11-16
2012-11-21
"WEGA AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-03
2012-11-21
POZNAŃSKA, 24, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie