KRS 0000145999
NIP8561234308
REGON81093426000000
Nazwa"SZZ AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaSZZ AIRPORT SERVICES
Data rejestracji 09 sty 2003 (22 lata temu) 09 sty 2003
Data usunięcia 09 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW, 1A, GLEWICE, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 464000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3530B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI ORAZ REMONTÓW STATKÓW POWIETRZNYCH I SILNIKÓW LOTNICZYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6323C NAZIEMNA OBSŁUGA STATKÓW POWIETRZNYCH #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Wspólnik
2003-01-09
2005-09-05
232 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 232.000 ZŁ (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
01005896000000
Wspólnik
2003-01-09
2014-01-09
464 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 464.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
00012665200000
MACIEJ KRZYSZTOF PŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2004-06-14
EWA IZABELA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2006-07-27
HANNA BARBARA MOŹDZIERZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2005-09-05
MICHAŁ NOWOTNY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-09
2007-01-24
JACEK ANDRZEJ GALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2005-09-05
MACIEJ JÓZEF KALITA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-28
2008-04-14
RAFAŁ TOMASZ BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2014-01-09
MARYNA SOLWEGA LIPIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2009-08-07
REMIGIUSZ JACEK KOBIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2010-03-29
EWA MARIA KURKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2014-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR JACEK KOŁODZIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-09
2014-01-09
MAGDALENA IRENA GOŁĄB
WICEPREZES
2003-01-09
2006-07-27
2003-01-09
2006-01-16
SZZ-LOT-USŁUGI LOTNISKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-09
2004-09-01
LOTNISKO SZCZECIN-GOLENIÓW, 1A, GLEWICE, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie