KRS 0000213990
NIP5222737583
REGON01578915400000
NazwaNOWY PRZEWOŹNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaNOWY PRZEWOŹNIK LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 20 sie 2004 (20 lat temu) 20 sie 2004
Data usunięcia 17 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 17 STYCZNIA, 39, WARSZAWA, 00-906, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#6210Z ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6323D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5530A RESTAURACJE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7440Z REKLAMAWspólnik
2004-08-20
2013-04-17
100.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH
01005896000000
BARTŁOMIEJ DAWID MATUSEWICZ
Prokurent
2009-02-27
2009-05-22
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ ORŁOWSKI
Prokurent
2009-05-22
2009-05-25
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ WOJCIECH POLANIECKI
Prokurent
2005-03-02
2006-05-11
SAMOISTNA
KATARZYNA ELŻBIETA SZYFFER
Prokurent
2006-05-11
2007-06-20
SAMOISTNA
TOMASZ DANIEL BALCERZAK
Prokurent
2007-06-20
2008-11-24
SAMOISTNA
MAGDALENA JOANNA MOSSAKOWSKA BORYS
Prokurent
2008-11-24
2009-02-27
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ADAM CHAJDEROWSKI
Prokurent
2008-11-24
2009-02-27
PROKURA SAMOISTNA
JACEK BARTMIŃSKI
Likwidator
2009-05-25
2009-08-31
KATARZYNA SZYMANEK
Likwidator
2009-08-31
2013-04-17
BOGUSŁAW JANUSZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2006-12-13
JAN ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2005-09-08
TOMASZ PAWEŁ KSIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2005-09-08
WŁADYSŁAW HIERONIM BARTOSZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2006-03-14
ZBIGNIEW LESZEK DWORZECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2006-12-13
SŁAWOMIR MIECZYSŁAW LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2005-09-08
KRZYSZTOF SŁAWOMIR KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2005-09-08
TADEUSZ WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2006-12-13
DOMINIQUE HENRI STANISLAS CHRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2006-12-13
BARTOSZ JERZY ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-13
2007-02-26
MACIEJ SZADKOWSKI
Powiernik
2009-06-19
2013-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RAFAŁ SŁAWOMIR SZALC
PREZES ZARZĄDU
2004-08-20
2004-11-26
PIOTR STEFAN KOCIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-11-26
2006-05-11
GRZEGORZ WOJCIECH POLANIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-11
2007-02-26
WALDEMAR WYSOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-11
2007-08-22
MARCIN WIESŁAW OBLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2009-02-20
RADOSŁAW PAWEŁ LESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2008-11-24
TOMASZ SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-20
2009-02-27
PIOTR ADAM CHAJDEROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-27
2009-05-25
MACIEJ STANISŁAW KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-09
2007-06-20
BARTŁOMIEJ DAWID MATUSEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-22
2009-05-25
2004-08-20
2009-05-25
"NOWY PRZEWOŹNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2009-05-25
2010-06-15
NOWY PRZEWOŹNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie