KRS 0000273491
NIP7251937133
REGON10031271300000
NazwaDEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDEVELOPMENT AND BUSINESS CONSULTING GNIAZDOWSKI I PARTNERZY
Data rejestracji 08 lut 2007 (18 lat temu) 08 lut 2007
Data usunięcia 28 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PIWNA, 3, ŁÓDŹ, 91-003, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7251937133
data rejestracji 12 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR KOCIOŁEK
Beneficjent
PAWEŁ GNIAZDOWSKI
reprezentant
PIOTR STEFAN KOCIOŁEK
Wspólnik
2007-02-08
2021-01-28
PAWEŁ TOMASZ GNIAZDOWSKI
Wspólnik
2007-02-08
2021-01-28
EWA ALINA PTASZYŃSKA
Wspólnik
2007-02-08
2021-01-28
KATARZYNA PIECIUL
Wspólnik
2007-02-08
2021-01-28
AGNIESZKA JAGIEŁKA
Wspólnik
2007-02-08
2021-01-28
PIOTR KOCIOŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
UDZIAŁ W ZYSKACH WG UMOWY SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY: PAWEŁ GNIAZDOWSKI-JEDNOOSOBOWO EWA PTASZYŃSKA-JEDNOOSOBOWO KATARZYNA PIECIUL ŁĄCZNIE Z AGNIESZKĄ JAGIEŁKĄ
PAWEŁ TOMASZ GNIAZDOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-08
2021-01-28
EWA ALINA PTASZYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-08
2021-01-28
KATARZYNA PIECIUL
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-08
2021-01-28
AGNIESZKA JAGIEŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2007-02-08
2021-01-28
2007-02-08
2009-09-18
SIENKIEWICZA, 38, ŁÓDŹ, 90-009, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie