KRS 0000280041
NIP7010068256
REGON14095110300000
NazwaNOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWE
Data rejestracji 08 maj 2007 (17 lat temu) 08 maj 2007
Data usunięcia 27 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. WŁ. SIKORSKIEGO, 17, KLAUDYN, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010068256
data rejestracji 25 maj 2007
status Czynny
12105010251000009080498315
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
16105010251000009031097695
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
38105010251000009031097687
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
60105010251000009031097679
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
61105010251000009031097661
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
70105010251000009080148944
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
75105010251000009080148951
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
97105010251000009031704621
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
93105010251000009081311269
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
06105010251000002481743041
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄJAROSŁAW DĄBROWSKI
Beneficjent
WALDEMAR SIEPIERSKI
reprezentant
MARCIN WIESŁAW SOBUSIAK
Beneficjent
LIDIA CZESŁAWA WOJEWODA
Wspólnik
2007-05-08
2008-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ARTUR JANUSZ SZCZECIŃSKI
Wspólnik
2008-12-12
2013-04-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
IWONA KASICA
Wspólnik
2008-12-12
2015-10-05
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 37.500 ZŁ.
ADA SZCZECIŃSKA
Wspólnik
2013-04-24
2015-01-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
WITOLD SZCZECIŃSKI
Wspólnik
2013-04-24
2015-10-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-10-05
2016-01-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
14712556100000
TADEUSZ IWANOWSKI
Prokurent
2014-02-20
2015-10-05
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW DĄBROWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
MARCIN WIESŁAW SOBUSIAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD AKCJONARIUSZEM - SPÓŁKĄ POSIADAJĄCĄ 0,85% W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ORAZ 47,19% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, JAKO: 1) WSPÓLNIK AKCJONARIUSZA (KOMANDYTARIUSZ) POSIADAJĄCY 99,9% WKŁADÓW I 99,9% UDZIAŁU W ZYSKU OSIĄGANYM PRZEZ AKCJONARIUSZA, 2) WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WSPÓLNIKA AKCJONARIUSZA (KOMPLEMENTARIUSZA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LIDIA CZESŁAWA WOJEWODA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2008-12-12
ARTUR JANUSZ SZCZECIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-12
2013-04-24
IWONA KASICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-12
2013-04-24
IWONA KASICA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2015-10-05
TADEUSZ IWANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-05
2016-01-27
2007-05-08
2010-04-28
KOPIŃSKA, 25, WARSZAWA, 02-327, WARSZAWA, POLSKA
2010-04-28
2010-06-17
RADUŃSKA, 61B, WARSZAWA, 01-681, WARSZAWA, POLSKA
2010-06-17
2012-03-26
RADUŃSKA, 6B, WARSZAWA, 01-681, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-26
2014-02-27
KLAUDYNY, 28 A, WARSZAWA, 01-684, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie