KRS 0000182940
NIP8970009431
REGON93150246500000
Nazwa"FORTUNA COMMUNICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORTUNA COMMUNICATION
Data rejestracji 15 gru 2003 (21 lat temu) 15 gru 2003
Data usunięcia 11 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUFOROWA, 4 C, WROCŁAW, 52-131, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8970009431
data rejestracji 01 lut 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH"FORTUNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-12-15
2008-08-28
46(CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000(DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
932801721
TADEUSZ IWANOWSKI
Wspólnik
2003-12-15
2019-10-11
15(PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500(SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GRZEGORZ ZBIGNIEW BOROWIEC
Wspólnik
2003-12-15
2019-10-11
13(TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500(SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
JERZY ANDRZEJ GOSIEWSKI
Wspólnik
2003-12-15
2019-10-11
13(TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500(SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MARIAN RULIŃSKI
Wspólnik
2003-12-15
2019-10-11
13(TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500(SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-08-28
2019-10-11
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
93280172100000
DANUTA GOSIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-15
2019-10-11
MIROSŁAWA RULIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-15
2014-07-18
TADEUSZ IWANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-15
2009-07-10
MAREK WITOLD BRACHMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-10
2019-10-11
MICHAŁ JAN GABRYEL
Członek Organu Nadzoru
2014-07-18
2019-10-11
LECH OCZKO
Prokurent
2014-07-18
2019-10-11
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
MAREK TADEUSZ RYBAK
Powiernik
2016-07-06
2019-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO SAMOISTNEGO PROKURENTA.
KRZYSZTOF MARIAN RULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-15
2019-10-11
JERZY ANDRZEJ GOSIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2019-10-11
2003-12-15
2016-07-06
"FORTUNA COMMUNICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-06
2019-06-24
"FORTUNA COMMUNICATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie