KRS 0000499279
NIP5272710095
REGON14712556100000
NazwaCARLYSS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARLYSS INVESTMENTS
Data rejestracji 24 lut 2014 (11 lat temu) 24 lut 2014
Data usunięcia 18 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 17, KLAUDYN, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHWspólnik
2014-02-24
2015-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
TADEUSZ IWANOWSKI
Wspólnik
2015-04-27
2016-11-18
5001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.050,00 ZŁ
ANDREW LECH FELIX KOZLOWSKI
Wspólnik
2015-04-27
2015-10-16
1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ
ANDRZEJ BEDNAREK
Wspólnik
2015-04-27
2016-11-18
1340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-04-27
2015-05-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14742249000000
JAROSŁAW DĄBROWSKI
Wspólnik
2015-10-16
2016-11-18
2.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU B LUB CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU B
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2014-02-24
2015-04-27
TADEUSZ IWANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-27
2016-11-18
ANDRZEJ BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU B
2015-04-27
2016-11-18
2014-02-24
2015-10-16
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie