KRS 0000080567
NIP7741017546
REGON61024664800000
NazwaZEP - CENTRUM WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZEP - CENTRUM WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO
Data rejestracji 16 sty 2002 (23 lata temu) 16 sty 2002
Data usunięcia 05 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OTOLIŃSKA, 27 C, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 456500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOJERZY STEFAN TURKOWSKI
Prokurent
2006-05-29
2011-04-12
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ ANTONI GŁUCHOWSKI
Prokurent
2006-05-29
2013-11-29
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANNA KRAKOWSKA
Prokurent
2013-11-29
2018-11-05
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ KRZYSZTOF KOMOSIŃSKI
Prokurent
2011-04-12
2014-04-09
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2002-01-16
2018-11-05
913(DZIEWIĘĆSET TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 456.500 ZŁ(CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH )
19027590400000
EWA SZPAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2009-10-19
JANUSZ TOŁŁOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2009-08-03
JACEK SZCZUTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-03
2009-10-19
MIROSŁAW TADEUSZ OTWINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-03
2009-10-19
ANNA URSZULA BOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2002-11-21
IWONA MAŁGORZATA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2002-11-21
PIOTR MAREK PUTO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-16
2005-06-30
SYLWIA RADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2006-01-23
IWONA KATARZYNA DEMBSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-06-30
JAROSŁAW GONCERZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-30
2008-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK GRZEGORZ SZUBSTARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2003-07-14
JERZY STEFAN TURKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2002-11-21
ANDRZEJ ANTONI GŁUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-16
2006-05-29
ZYGMUNT BURACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-25
2004-11-10
JERZY STEFAN TURKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2006-05-29
MARCIN PIOTR STRYCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2006-05-29
KONRAD JAN TYRAJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-15
2007-05-23
ANDRZEJ KRZYSZTOF KOMOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-29
2011-04-12
MAŁGORZATA MARIA DZICZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-04-12
2016-04-28
ANDRZEJ KRZYSZTOF KOMOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-09
2016-04-28
2002-01-16
2009-10-19
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - CENTRUM WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie