KRS 0000110950
NIP5671005263
REGON13023102600000
NazwaENERGA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGA BIO
Data rejestracji 18 cze 2002 (22 lata temu) 18 cze 2002
Data usunięcia 23 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 42 A, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWWspólnik
2002-06-18
2005-01-26
1310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 655000,00 ZŁOTYCH
61019196000000
Wspólnik
2005-01-26
2007-09-25
1310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 655 000 ZŁ
19027590400000
Wspólnik
2007-09-25
2009-05-29
1310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 655000,00 ZŁ
19027590400000
Wspólnik
2009-05-29
2013-04-23
28.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.125.000,00 ZŁOTYCH
22035302400000
KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-01
2006-01-25
IWONA MAŁGORZATA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-27
2005-12-15
ANNA JASIŃSKA KAWAŁCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2006-01-25
JANUSZ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-01
2006-01-25
MACIEJ MICHAŁ CICHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-01
2006-01-25
ANNA ZAMACHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2009-09-11
JACEK RAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2006-11-27
SYLWIA RADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2006-09-08
ZOFIA KONSTANCJA MIŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2008-08-13
MARIUSZ STANISŁAW BOBER
Członek Organu Nadzoru
2006-11-27
2009-05-29
BARBARA KAŹMIERCZAK
Prokurent
2003-08-07
2010-07-14
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ PAWEŁ KRYSIAK
Prokurent
2006-06-29
2010-02-12
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
LESZEK FRANCISZEK JĘDRZEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-18
2003-08-07
PRZEMYSŁAW GOLDMAN
PREZES ZARZĄDU
2010-07-14
2012-07-10
ANDRZEJ KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-29
2010-07-14
MARCIN ZAGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-29
2010-07-14
PIOTR BOGDAN KACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-10
2013-04-23
GRZEGORZ PIOTR PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-07
2004-12-30
GRZEGORZ PIOTR PIETRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2010-07-14
ANDRZEJ KRZYSZTOF MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2009-05-29
2002-06-18
2010-06-18
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - MULTIENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-18
2009-03-11
WYSZOGRODZKA, 106, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
2009-03-11
2010-06-08
GABRIELA NARUTOWICZA, 72, ŻYCHLIN, 99-320, ŻYCHLIN, POLSKA
2010-06-08
2012-11-16
GRUNWALDZKA, 186, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie