KRS 0000078397
NIP7742370859
REGON61041016000000
NazwaENERGA - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGA - NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 06 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRÓLEWIECKA, 14, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji60000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9252B OCHRONA ZABYTKÓWANDRZEJ STANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2002-07-11
DARIUSZ POPPE
Członek Organu Nadzoru
2002-07-11
2005-02-07
ROMAN MIKOŁAJ ANTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-12
2008-09-16
TOMASZ DEMENDECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-12
2008-09-16
KRZYSZTOF RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2003-07-31
JADWIGA MARZENNA SOBECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2004-05-24
IZABELA ZAWISZA SZATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2005-06-06
IWONA DEMBSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-07
2007-09-12
BARBARA PUTO
Członek Organu Nadzoru
2005-06-06
2005-07-28
DARIUSZ POPPE
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2006-12-08
STEFAN KOTLEWSKI
Prokurent
2002-10-02
2007-12-31
SAMODZIELNA
JUSTYNA EWA FELTYNOWSKA
Prokurent
2007-12-31
2009-09-16
SAMODZIELNA
KRZYSZTOF PAWEŁ IWANOWSKI
Likwidator
2009-09-16
2011-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBWO PREZES ZARZĄDU POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE DLA SKUTECZNOŚCI TYCH CZYNNOŚCI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOLANTA ŁUCJA ZAKLIKA
PREZES SPÓŁKI
2002-01-08
2009-09-16
STEFAN KOTLEWSKI
WICEPREZES SPÓŁKI
2002-01-08
2002-10-02
WOJCIECH JASIŃSKI
WICEPREZES
2002-04-17
2009-09-16
2002-01-08
2007-02-06
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
2007-02-06
2007-02-15
ENERGIA - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
2007-02-15
2009-09-16
ENERGA - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-08
2002-08-29
GRODZKA, 6, PŁOCK, 09-404, PŁOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie