KRS 0000049425
NIP8792292145
REGON87156632000000
NazwaENERGA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Data rejestracji 02 paź 2001 (23 lata temu) 02 paź 2001
Data usunięcia 29 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20974000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792292145
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURABEATA ŚLIWA
Beneficjent
KRYSTYNA KMIECIK-BARAN
Beneficjent
JAROSŁAW SZCZECIŃSKI
zgłaszający - prokurent
KRYSTYNA KMIECIK-BARAN
zgłaszający - członek zarządu
ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK-CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-02
2010-12-06
13 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ.KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500ZŁ.
610246708
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO ENERGETYKI SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-02
2010-12-06
13 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ.KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ.
771310172
ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-02
2010-09-16
19 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ.KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁ.
870353153
ENERGETYKA KALISKA - LICZNIKI I INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-02
2010-12-06
13 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ.KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ.
250405453
ZAOPATRZENIE ENERGETYKI KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-10-02
2010-09-16
13 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ.
331042812
Wspólnik
2009-09-03
2022-01-27
41.948 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.974.000,00 ZŁOTYCH
22035302400000
Wspólnik
2022-01-27
2023-09-29
41.948 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.974.000,00 ZŁOTYCH
14059425800000
EDWARD SULŻYCKI
Prokurent
2005-12-23
2007-02-12
JEDNOOSOBOWA
SEBASTIAN CICHOWSKI
Prokurent
2011-10-24
2016-05-24
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HANNA JANINA KOWALSKA STEFANIAK
Prokurent
2014-03-03
2019-05-13
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA EWA BIGOS
Prokurent
2010-12-06
2014-03-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ GĘSICKI
Prokurent
2020-03-18
2020-12-31
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW SZCZECIŃSKI
Prokurent
2020-12-31
2023-09-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ BOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2005-12-23
JERZY EDWARD SZMIGIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2005-12-23
EWA SEROCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2005-12-23
ZDZISŁAW ANTONI ŻABIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2005-12-23
JANUSZ ADAM FIGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2005-12-23
MARTA KATARZYNA HARACKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-02
2002-11-07
MICHAŁ TADEUSZ DUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2003-01-29
JOLANTA NATALIA KARPICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-20
2005-12-23
PIOTR LITWIN
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2005-12-23
MARIA ZIELINSKA SZCZĘSNA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-23
2007-11-20
BEATA ŚLIWA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
KRYSTYNA KMIECIK-BARAN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
CEZARY PIOTR CHODYNIECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-02
2003-09-09
CEZARY PIOTR CHODYNIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-09
2005-12-23
JAN WŁADYSŁAW GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-02
2003-09-09
JAN WŁADYSŁAW GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2005-12-23
BOGDAN SEDLER
PREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2006-11-30
JERZY ZBIGNIEW HLOUSEK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-30
2010-06-24
ROMUALDA KATARZYNA GAŁĘZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-01
2007-11-20
ARTUR MICHAŁ RESMER
PREZES ZARZĄDU
2010-06-24
2010-12-06
ARTUR CHMURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-16
2010-12-06
GRZEGORZ BARTŁOMIEJ RADWAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2017-11-06
2001-10-02
2005-12-23
CENTRUM ZAOPATRZENIA G-8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-23
2010-09-23
CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE ENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-02
2005-12-23
WSCHODNIA, 36, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2005-12-23
2007-02-12
FISZERA, 14, GDAŃSK, 80-952, GDAŃSK, POLSKA
2007-02-12
2009-02-17
MIKOŁAJA REJA, 27, GDAŃSK, 80-870, GDAŃSK, POLSKA
2009-02-17
2010-08-25
GRODZKA, 12, GDAŃSK, 80-841, GDAŃSK, POLSKA
2010-08-25
2012-05-31
M.REJA, 23, GDAŃSK, 80-870, GDAŃSK, POLSKA
2012-05-31
2023-06-07
GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie