KRS 0000291395
NIP9522033285
REGON14116963000000
NazwaFUNDACJA NAVIGARE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAVIGARE
Data rejestracji 24 paź 2007 (17 lat temu) 24 paź 2007
Data usunięcia 23 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9522033285
data rejestracji 31 paź 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMATEUSZ ANDRZEJ KUSZNIEREWICZ
Likwidator
2021-12-15
2022-11-23
ANNA HALINA CYWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-22
2012-06-22
MICHAŁ GRZEGORZ BUD GUSAIM
Członek Organu Nadzoru
2008-02-22
2012-06-22
TYMON PIOTR KULCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-22
2012-06-22
GRZEGORZ MAŃKUCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-22
2018-02-23
MACIEJ ŚLUSAREK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-22
2013-05-08
SŁAWOMIR JANUSZ CHODOR
Członek Organu Nadzoru
2012-06-22
2013-05-08
MATEUSZ ANDRZEJ KUSZNIEREWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-02-23
2018-09-27
JACEK SIWEK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-23
2018-09-27
ALEKSANDRA GODLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-09-27
2022-11-23
KRZYSZTOF BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-08
2014-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,DO REPREZENTACJI FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE DZIŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR JANUSZ CHODOR
PREZES ZARZĄDU
2007-10-24
2012-06-22
MATEUSZ ANDRZEJ KUSZNIEREWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-24
2012-06-22
MATEUSZ ANDRZEJ KUSZNIEREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-22
2013-05-08
PIOTR KUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-08
2016-03-22
ALEKSANDRA DOMINIAK KUKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2016-12-19
MATEUSZ ANDRZEJ KUSZNIEREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-12-19
2018-02-23
PIOTR OBIDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-23
2018-09-27
MATEUSZ ANDRZEJ KUSZNIEREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-09-27
2021-12-15
2022
2022-01-01
2022-10-31
2022-11-03
SprFinOp
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
G. Przychody finansowe | 4167.64 |
H. Koszty finansowe | -4167.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 193238.38 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -189070.74 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -4167.64 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
2007-10-24
2013-05-08
FUNDACJA NAVIGARE MATEUSZA KUSZNIEREWICZA
2013-05-08
2021-12-15
FUNDACJA NAVIGARE
2007-10-24
2012-06-22
RZEŹBIARSKA, 28 A, WARSZAWA, 04-633, WARSZAWA, POLSKA
2012-06-22
2014-01-22
PLAC KASZUBSKI, 17, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
2014-01-22
2014-10-27
SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
GKm 45/22
2022-09-02
2023-07-10
34661.19 PLN
XVII GNc 3524/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski Kancelaria Komornicza nr IV w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie