KRS 0000027967
NIP9511990103
REGON01642122600000
Nazwa"POLSKI PORTAL UBEZPIECZENIOWY" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKI PORTAL UBEZPIECZENIOWY
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Data usunięcia 23 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUKOWIŃSKA, 22B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 263662,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 263662,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji263662
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEMACIEJ BUD GUSAIM
Likwidator
2010-11-18
2018-02-23
KRYSTYNA BUD GUSAIM
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2004-09-23
MAREK BUD GUSAIM
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2004-09-23
CHRISTOPHER SCOTT JASIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-08-08
MICHAŁ GRZEGORZ BUD GUSAIM
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2018-02-23
GRZEGORZ SŁAWOMIR SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2004-08-23
SŁAWOMIR JANUSZ CHODOR
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2004-08-23
TOMASZ JANUSZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-11-13
JÓZEF WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-13
2002-08-08
WERONIKA MARIA BUD GUSAIM
Członek Organu Nadzoru
2002-08-08
2018-02-23
ANDRZEJ DADEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-08-08
2002-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MACIEJ BORYS BUD GUSAIM
PREZES ZARZĄDU
2001-07-13
2010-11-18
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ WŁOSZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2001-07-13
2001-10-11
PAWEŁ EMIL KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-13
2002-08-08
PAWEŁ EMIL KOWALIK
WICEPEZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2002-08-08
2004-09-23
MACIEJ KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2001-10-11
2002-11-13
ARKADIUSZ ANDRZEJ ŚWIERCZ
WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW UBEZPIECZENIOWYCH
2001-07-13
2002-08-08
2001-07-13
2010-11-18
POLSKI PORTAL UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-13
2004-08-23
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 95, WARSZAWA, 02-722, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-23
2005-09-27
GOSZCZYŃSKIEGO, 10, WARSZAWA, 02-616, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie