KRS 0000004856
REGON01720318700000
Nazwa"SOKOŁÓW - EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOKOŁÓW - EXPORT
Data rejestracji 27 mar 2001 (23 lata temu) 27 mar 2001
Data usunięcia 16 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWIŃSKA, 22B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5124Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANASOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-03-27
2003-04-25
120 UDZIAŁÓW (STO DWADZIEŚCIA) 120.000,00 PLN (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
710023709
WIKTOR STANISŁAW STANISŁAWSKI
Wspólnik
2001-03-27
2004-02-20
20 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 60.000,00 PLN
KATARZYNA MAŁGORZATA MILNIKIEL
Wspólnik
2001-03-27
2004-02-20
20 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 60.000,00 PLN
KRZYSZTOF MARIA DUDA
Wspólnik
2001-03-27
2004-02-20
20 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 60.000,00 PLN
CEZARY MACIEJ DOMAGALSKI
Wspólnik
2001-03-27
2004-02-20
20 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 60.000,00 PLN
Wspólnik
2003-04-25
2011-05-16
120 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 360.000,00 PLN
71002370900000
JAN KAZIMIERZ AUGUSTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2001-11-14
MARIA WOJSIAT PRZEDPEŁSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2005-01-03
MIECZYSŁAW WALKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2011-05-16
BOGUSŁAW MISZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-03
2011-05-16
JANUSZ JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-27
2011-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIKTOR STANISŁAW STANISŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2004-10-21
KATARZYNA MAŁGORZATA MILNIKIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2011-05-16
CEZARY MACIEJ DOMAGALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-27
2011-05-16
SŁAWOMIR ZBIGNIEW KAWALEC
PREZES ZARZĄDU
2004-10-19
2011-05-16
2001-03-27
2005-01-03
SOKOL-EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-27
2001-08-22
SIELECKA, 22, WARSZAWA, 00-738, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-22
2004-02-20
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 9, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2004-02-20
2006-08-30
MIGDAŁOWA, 4, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie