KRS 0000304625
NIP5591988051
REGON34045022800000
NazwaGZELLA LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGZELLA LOGISTIC
Data rejestracji 29 kwi 2008 (16 lat temu) 29 kwi 2008
Data usunięcia 25 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DWORCOWA, 8A, OSIE, 86-150, OSIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5591988051
data rejestracji 01 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMIROSŁAW JÓZEF GZELLA
Wspólnik
2008-04-29
2016-01-26
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2016-01-26
2018-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH
09318176200000
Wspólnik
2018-06-20
2019-07-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
71002370900000
MAREK BARABACH
Prokurent
2015-12-04
2018-06-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ RAFAŁ WICZARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2009-01-13
TOMASZ TADEUSZ GZELLA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2018-06-20
JANUSZ POPKO
PREZES ZARZĄDU
2018-06-20
2019-07-25
2008-04-29
2018-06-20
RYNEK, 6, OSIE, 86-150, OSIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie