KRS 0000348158
NIP5592014492
REGON34070527200000
NazwaSILOSY ZBOŻOWE WARLUBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILOSY ZBOŻOWE WARLUBIE
Data rejestracji 03 lut 2010 (15 lat temu) 03 lut 2010
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 16, STAWIEC, 82-100, NOWY DWÓR GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5592014492
data rejestracji 11 cze 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCIMARTA TERESA GZELLA PLATA
Wspólnik
2010-02-03
2017-09-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
MAGDALENA KATARZYNA WICZARSKA
Wspólnik
2010-02-03
2017-09-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
Wspólnik
2011-12-29
2017-09-12
10 (SŁOWNIE: DZIESIEĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC 00/100 ZŁOTYCH)
22027513000000
Wspólnik
2011-12-29
2017-09-12
10 (SŁOWNIE: DZIESIEĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC 00/100 ZŁOTYCH)
19048843900000
Wspólnik
2015-10-07
2017-09-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
34159431400000
Wspólnik
2010-02-03
2015-10-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ
09296979000000
MIROSŁAW JÓZEF GZELLA
Wspólnik
2010-02-03
2018-03-08
29979 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2997900 ZŁ
TOMASZ TADEUSZ GZELLA
Wspólnik
2010-02-03
2018-03-08
29975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2997500 ZŁ
Wspólnik
2018-03-08
2021-03-23
60.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ
36467360700000
KRZYSZTOF NARUSZEWICZ
Prokurent
2018-03-08
2018-09-17
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR MICHAŁ KĘSY
Prokurent
2018-03-08
2018-09-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIESŁAW KAZIMIERZ NIKEL
PREZES ZARZĄDU
2010-02-03
2011-10-12
MAREK BARABACH
PREZES ZARZĄDU
2011-10-12
2018-03-08
PIOTR ARENT
PREZES ZARZĄDU
2018-03-08
2021-03-23
2010-02-03
2018-03-08
RYNEK, 6, OSIE, 86-150, OSIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie