KRS 0000606827
NIP9512408298
REGON36393164500000
NazwaFLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFLC
Data rejestracji 09 mar 2016 (9 lat temu) 09 mar 2016
Data usunięcia 15 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 60A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512408298
data rejestracji 13 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEMYSŁAW ANDRZEJ WŁOSZYCKI
Likwidator
2020-12-17
2021-09-15
RENATA AGNIESZKA DRISCOLL
Beneficjent
JOHN MICHAEL DRISCOLL
reprezentant
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Wspólnik
2016-03-09
2017-05-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH
RENATA AGNIESZKA DRISCOLL
Wspólnik
2017-05-17
2021-09-15
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁOTYCH
RENATA AGNIESZKA DRISCOLL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOHN MICHAEL DRISCOLL
PREZES ZARZĄDU
2017-05-17
2020-12-17
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
PREZES ZARZĄDU
2016-03-09
2017-05-17
2016-03-09
2019-03-15
FLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
2019-03-15
2020-12-17
FLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie