KRS 0000245222
NIP9512164330
REGON14033699300000
Nazwa"INTERNATIONAL INVESTMENTS AND CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERNATIONAL INVESTMENTS AND CONSULTING
Data rejestracji 17 lis 2005 (19 lat temu) 17 lis 2005
Data usunięcia 07 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 60A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512164330
data rejestracji 05 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Beneficjent
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
reprezentant
SUSANNE VERENA DRISCOLL
Wspólnik
2005-11-17
2006-11-09
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
MARZANNA ŁOŻYŃSKA RZEŚNY
Wspólnik
2005-11-17
2010-12-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
JOHN MICHAEL DRISCOLL
Wspólnik
2006-11-09
2016-06-17
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
JACEK ŁOŻYŃSKI
Wspólnik
2010-12-31
2021-01-05
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99900 ZŁOTYCH
RENATA AGNIESZKA DRISCOLL
Wspólnik
2016-06-17
2021-01-05
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
Wspólnik
2021-01-05
2021-09-07
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
36593419700000
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Beneficjent
POPRZEZ SPÓŁKĘ INVEST ONE S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, RADA NADZORCZA WYRAŻA ZGODĘ NA ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY LUB KILKU UMÓW Z TYM SAMYM KONTRAHENTEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000 ZŁOTYCH
JOHN MICHAEL DRISCOLL
PREZES ZARZĄDU
2006-11-09
2010-07-09
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-17
2006-11-09
RENATA DRISCOLL
PREZES ZARZĄDU
2010-07-09
2016-06-17
JOHN MICHAEL DRISCOLL
PREZES ZARZĄDU
2016-06-17
2021-01-05
JOHN MICHAEL DRISCOLL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-17
2006-11-09
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
PREZES ZARZĄDU
2021-01-05
2021-09-07
2005-11-17
2007-10-10
KLIMCZAKA, 10B, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-10
2015-05-27
SARMACKA, 9, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie