KRS 0000248555
NIP5252378924
REGON14022908500000
NazwaSCORPIO STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCORPIO STUDIO
Data rejestracji 10 sty 2006 (19 lat temu) 10 sty 2006
Data usunięcia 22 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 60A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252378924
data rejestracji 16 paź 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAKLAUDIUSZ FRYDRYCH
Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF JERSZYŃSKI
zgłaszający - prokurent
SYLWIA ELŻBIETA WILKOS
Wspólnik
2006-01-10
2019-06-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
MAGDALENA WERONIKA KOMORNICKA
Wspólnik
2006-01-10
2007-03-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN ZENON GUTEK
Wspólnik
2006-01-10
2020-02-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
Wspólnik
2007-03-20
2021-11-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-02-26
2022-06-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
36188273000000
JAROSŁAW KRZYSZTOF JERSZYŃSKI
Prokurent
2020-04-28
2022-06-22
PROKURA SAMOISTNA
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WONDER FILMS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCORPIO STUDIO SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1) OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁ SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB WYŻSZA NIŻ 500.000,00 ZŁ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SYLWIA ELŻBIETA WILKOS
PREZES
2006-01-10
2018-10-23
ROMAN ZENON GUTEK
WICEPREZES
2006-01-10
2015-08-17
ROMAN ZENON GUTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-17
2018-10-23
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-17
2018-10-23
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
PREZES ZARZĄDU
2018-10-23
2022-06-22
2006-01-10
2009-10-07
NOWY ŚWIAT, 18/20, WARSZAWA, 00-373, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-07
2014-10-22
JAWORZYŃSKA, 6, WARSZAWA, 00-634, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-22
2014-12-08
FRASCATI, 4, WARSZAWA, 00-634, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-08
2019-06-28
FRASCATI, 4, WARSZAWA, 00-483, WARSZAWA, POLSKA
2019-06-28
2020-02-26
UL. WRONIA, 45, WARSZAWA, 00-870, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie