KRS 0000339982
NIP7010207686
REGON14209883600000
NazwaANDROMEDA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANDROMEDA PRODUCTIONS
Data rejestracji 04 lis 2009 (15 lat temu) 04 lis 2009
Data usunięcia 15 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 60A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010207686
data rejestracji 22 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #601 TRANSPORT KOLEJOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #619 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKLAUDIUSZ FRYDRYCH
Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF JERSZYŃSKI
zgłaszający - prokurent
SYLWIA ELŻBIETA WILKOS
Wspólnik
2009-11-04
2018-10-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
ALEXANDER HARARI
Wspólnik
2009-11-04
2018-10-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
Wspólnik
2009-11-04
2020-03-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-03-05
2022-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36188273000000
JAROSŁAW KRZYSZTOF JERSZYŃSKI
Prokurent
2020-04-28
2022-02-15
PROKURA SAMOISTNA
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WONDER FILMS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WONDER PRODUCTIONS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW ANDROMEDA PRODUCTIONS SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
KLAUDIUSZ FRYDRYCH
PREZES ZARZĄDU
2009-11-04
2022-02-15
2009-11-04
2014-10-31
JAWORZYŃSKA, 6, WARSZAWA, 00-634, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-31
2014-12-11
FRASCATI, 4, WARSZAWA, 00-634, WARSZAWA, POLSKA
2014-12-11
2019-07-31
UL. FRASCATI, 4, WARSZAWA, 00-483, WARSZAWA, POLSKA
2019-07-31
2019-10-02
UL. WRONIA, 45, WARSZAWA, 00-870, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie