KRS 0000699946
NIP6692540683
REGON36856251400000
NazwaSPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPECTRUM
Data rejestracji 20 paź 2017 (7 lat temu) 20 paź 2017
Data usunięcia 20 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUSARII, 60A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHALEKSANDRA GĄTKIEWICZ
Wspólnik
2017-10-20
2018-10-22
50 (PIEĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ROBERT GĄTKIEWICZ
Wspólnik
2017-10-20
2018-10-22
50 (PIEĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-10-22
2019-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
36593419700000
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Wspólnik
2019-04-16
2021-02-04
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ
Wspólnik
2021-02-04
2021-08-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36593419700000
KRZYSZTOF BIERZYŃSKI
Prokurent
2017-10-20
2018-10-22
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Beneficjent
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
reprezentant
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Beneficjent
ZA POŚREDNICTWEM INVESGT ONE S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ALEKSANDRA GĄTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-10-20
2018-10-22
ROBERT GĄTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-20
2018-10-22
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
PREZES ZARZĄDU
2018-10-22
2021-08-20
2017-10-20
2018-10-22
UL. JANA MATEJKI, 23, KOSZALIN, 75-540, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie