KRS 0000135160
NIP4990396481
REGON33136292000000
Nazwa"DAJAR DOM I OGRÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAJAR DOM I OGRÓD
Data rejestracji 21 paź 2002 (22 lata temu) 21 paź 2002
Data usunięcia 05 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POŁTAWSKA, 6, KOSZALIN, 75-072, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 701000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5144 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #2972 PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3615 PRODUKCJA MATERACÓW #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJMAREK PAWLIK
Wspólnik
2002-10-21
2003-12-03
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51 000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-12-03
2011-12-13
1402 UDZIAŁY KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 701 000 ZŁOTYCH
00380067500000
Wspólnik
2011-12-13
2012-06-05
WSPÓLNIK POSIADA 1402 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁĄDOWYM SPÓŁKI, KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 701 000 ZŁ.
01275805800000
ELŻBIETA TERESA ITCZAK
Prokurent
2002-10-21
2003-12-03
SAMOISTNA
ELŻBIETA TERESA ITCZAK
Prokurent
2004-07-22
2012-06-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO
JERZY TOKARSKI
PREZES
2002-10-21
2003-12-03
DARIUSZ WŁODZIMIERZ ZAREMBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2004-07-22
ROBERT GĄTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2004-07-22
JAROSŁAW ROMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-03
2004-07-22
MAŁGORZATA HANNA KASZAK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-08
2012-06-05
LECH JÓZEF BOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-22
2006-08-08
2002-10-21
2003-12-03
"SZKŁO UŻYTKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-21
2003-12-03
45, BONIN, 76-009, BONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie