KRS 0000136437
NIP9570774789
REGON19203375000000
Nazwa"DOMGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOMGLASS
Data rejestracji 25 paź 2002 (22 lata temu) 25 paź 2002
Data usunięcia 21 mar 2017 21 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, 81-701, SOPOT 1, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2012-02-23
2014-04-11
HALINA PERZANOWSKA
Kurator
2007-03-09
2009-05-25
MAREK RYSZARD MAŁYSA
Wspólnik
2002-10-25
2017-03-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
DARIUSZ WŁODZIMIERZ ZAREMBA
Wspólnik
2004-09-27
2017-03-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
ROBERT GĄTKIEWICZ
Wspólnik
2004-09-27
2017-03-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
JAROSŁAW ROMAŃSKI
Wspólnik
2004-09-27
2017-03-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MAREK PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2017-03-21
JERZY TOKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2017-03-21
TADEUSZ WALENTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-28
2017-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK RYSZARD MAŁYSA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-25
2005-04-13
2002-10-25
2016-08-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-25
2013-04-17
"DOMGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-17
2016-08-24
"DOMGLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-10-25
2005-04-13
REJA, 13/15, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
2005-04-13
2016-08-24
SOPOT, 81-701, SOPOT 1, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie