KRS 0000041981
REGON19055735300000
Nazwa"PERFECT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPERFECT INVEST
Data rejestracji 06 wrz 2001 (23 lata temu) 06 wrz 2001
Data usunięcia 13 mar 2017 13 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAREK RANISZEWSKI
Wspólnik
2001-09-06
2001-11-26
28 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.800 PLN
SYLWIA KATARZYNA STASIONIS
Wspólnik
2001-09-06
2001-11-26
6 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 ZŁOTYCH
PIOTR ANDRZEJ DAMER
Wspólnik
2001-09-06
2001-11-26
6 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-11-26
2017-03-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
19258143300000
JAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2014-05-23
2014-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU INDYWIDUALNIE.
PIOTR ANDRZEJ DAMER
PREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2006-05-31
MAREK RANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-06
2013-06-20
2001-09-06
2016-05-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-06
2016-05-31
"PERFECT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-06
2013-06-20
WIOSENNA, 16, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
2013-06-20
2015-04-21
PARKOWA, 24, SOPOT, 81-726, SOPOT, POLSKA
2015-04-21
2016-05-31
POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie