KRS 0000071970
NIP5210411344
REGON01040628900000
NazwaMARKET LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARKET LINK
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 05 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSIŃSKA, 12, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 205000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARKET LINK ADVERTISING HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE
Wspólnik
2001-12-13
2012-06-20
1.677 UDZIAŁÓW 167.700 PLN - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW
INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG
Wspólnik
2012-06-20
2017-10-05
2050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁOTYCH
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2016-08-12
2017-10-05
JERZY HENRYK WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2016-09-27
2017-01-31
BRUNO VALSANGIACOMO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2010-04-12
ANNA URSZULA STĘPNIAK-KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2005-01-10
MARIUSZ ANTONI WALTER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2010-04-12
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2010-04-12
ANTONI WŁODZIMIERZ KĘPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2002-06-21
RENATA KACPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-21
2005-01-10
ALDONA URSZULA WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-01-12
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-05-10
RENATA KACPRZAK WIELGAT
Członek Organu Nadzoru
2016-01-12
2016-05-10
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2016-01-12
2016-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM
ROMAN KASPER GAŁUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2005-01-10
MACIEJ KORDIAN MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2006-02-15
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-10
2006-03-21
BOŻENA EWA KUŹNIARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-15
2016-08-12
JERZY HENRYK WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-15
2016-08-12
2001-12-13
2016-08-12
MARKET LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2005-01-10
KŁOBUCKA, 23, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-10
2015-04-16
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie