KRS 0000334590
NIP9512290709
REGON14196296500000
NazwaTELEWIZJA RELIGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELEWIZJA RELIGIA
Data rejestracji 07 sie 2009 (15 lat temu) 07 sie 2009
Data usunięcia 14 mar 2016 14 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSIŃSKA, 12, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22163000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJITI IMPRESSARIO HOLDING B.V.
Wspólnik
2009-08-07
2009-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
NEOVISION HOLDING B.V.
Wspólnik
2009-10-07
2010-01-26
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 ZŁOTYCH
ITI IMPRESSARIO HOLDING B.V.
Wspólnik
2010-01-26
2011-06-29
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
POLISH MEDIA BUSINESS CENTER HOLDING B.V.
Wspólnik
2011-06-29
2016-03-14
44.326 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.163.000,00 ZŁ
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2015-05-06
2016-03-14
KAROL MAREK DEPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2011-06-14
BERNARD CZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2011-06-14
DARIUSZ MAREK WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-14
2014-01-29
JOANNA ALEKSANDRA PAUL
Członek Organu Nadzoru
2011-06-14
2012-09-03
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2012-09-03
2015-05-06
RENATA KACPRZAK WIELGAT
Członek Organu Nadzoru
2014-01-29
2015-05-06
PIOTR BOGDAN JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2010-07-30
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2015-05-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-07
2015-05-06
KAZIMIERZ JÓZEF SOWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2015-03-05
2009-08-07
2015-05-06
TELEWIZJA RELIGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-08-07
2009-12-11
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-11
2013-12-09
GOPLAŃSKA, 2B, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie