KRS 0000153552
NIP1230977443
REGON01533216000000
NazwaEMAIL NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMAIL NETWORK
Data rejestracji 28 lut 2003 (22 lata temu) 28 lut 2003
Data usunięcia 26 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LECHA KACZYŃSKIEGO, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPAWEŁ KOSMALA
Wspólnik
2015-01-15
2015-04-14
TRZYDZIEŚCI PIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-04-14
2018-11-26
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,- ZŁOTYCH
14224672200000
BARBARA KOSMALA
Wspólnik
2003-02-28
2015-04-14
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
TOMASZ WOJCIECH KOSMALA
Wspólnik
2003-02-28
2015-04-14
CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH
HANNA TERESA ŻAK
Wspólnik
2003-02-28
2015-04-14
CZTERDZIEŚCI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH
MONIKA ŻAK
Wspólnik
2003-02-28
2015-01-15
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MACIEJ JERZY ŻAK
Wspólnik
2015-01-15
2015-04-14
CZTERDZIEŚCI PIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW RYSZARD BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-20
2018-03-19
MONIKA BRONOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-03-19
2018-11-26
AGATA LAUKO
Członek Organu Nadzoru
2018-07-03
2018-11-26
SEBASTIAN ARKADIUSZ BIAŁOUSZ
Członek Organu Nadzoru
2016-10-20
2018-11-26
ARTUR GRZEGORZ BANACH
Członek Organu Nadzoru
2016-10-20
2018-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
TOMASZ WOJCIECH KOSMALA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2015-04-14
HANNA TERESA ŻAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2015-04-14
BERNARD CZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-03
2018-11-26
KRYSTIAN MAREK ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2005-04-06
SEBASTIAN BIAŁOUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-14
2015-05-11
KRZYSZTOF HENRYK JAKÓBCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-14
2015-11-17
KRZYSZTOF HENRYK JAKÓBCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-17
2016-10-20
KRZYSZTOF HENRYK JAKÓBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY (COO)
2016-10-20
2018-11-26
MAGDALENA MARIA WALCZUK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-17
2016-10-20
MAGDALENA MARIA WALCZUK
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (CEO)
2016-10-20
2018-11-26
2003-02-28
2015-01-15
"CZARNESKARPETY.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-15
2015-04-14
"E-MAIL NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-14
2016-05-31
"EMAIL NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-28
2015-01-15
JARZĘBINOWA, 26, MAGDALENKA, 05-506, MAGDALENKA, POLSKA
2015-01-15
2017-07-12
AL. ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA
2017-07-12
2018-05-17
ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie