KRS 0000364259
NIP7010256992
REGON14257480500000
NazwaVECTRA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVECTRA MEDIA
Data rejestracji 01 wrz 2010 (14 lat temu) 01 wrz 2010
Data usunięcia 25 mar 2019 25 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LECHA KACZYŃSKIEGO, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 146635000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6491Z LEASING FINANSOWY #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWspólnik
2010-09-01
2019-03-25
2.932.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 146.635.000,00 ZŁOTYCH
17080114200000
KRYSTYNA DANUTA DOMŻAŁ
Prokurent
2011-03-10
2019-03-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ RADOSŁAW HANIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-01
2019-03-25
TOMASZ ŻURAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-17
2019-03-25
2010-09-01
2018-01-15
POLNA, 40, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie