KRS 0000149235
REGON00136054500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 23 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIASTOWSKA, 10, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000,00 PLN
Wartość nominalna akcji125,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji400
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAMACIEJ KUREK
Prokurent
2003-01-29
2007-10-23
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF BALTAZAR KOT
Prokurent
2003-01-29
2007-10-23
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ HANIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-10-23
PIOTR MEDOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-10-23
TADEUSZ MARKISZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2007-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
TOMASZ ŻURAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2007-10-23
BOŻENA ROMUALDA BUGAJSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2003-05-13
2003-01-29
2004-06-30
STARA DROGA, 87, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie