KRS 0000003245
NIP7780113389
REGON63153508900000
NazwaMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA
Data rejestracji 20 mar 2001 (23 lata temu) 20 mar 2001
Data usunięcia 19 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2984800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6521Z LEASING FINANSOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7440Z REKLAMA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #9231A DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAPRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNE "PRESSPO" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-03-20
2007-12-28
15.222 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.522.200,00 ZŁ
004778529
IMPACT MANAGEMENT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-03-20
2007-12-28
14.626 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.462.600,00 ZŁ
016805659
Wspólnik
2007-12-28
2011-04-19
29.848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.984.800 ZŁ.
01727073000000
MICHAŁ KOSMALA
Prokurent
2007-07-20
2007-10-11
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK BRONISŁAW ULATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-20
2001-12-07
MACIEJ JACEK SZTUREMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-20
2001-12-07
ALINA EWA STRZEŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-07
2007-12-28
MICHAŁ KOSMALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-07
2007-07-20
MICHAŁ KOSMALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-11
2007-12-28
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2008-10-14
HENRYK PIOTR JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2008-10-14
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-14
2011-04-19
JAROMIR ELIGIUSZ SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-14
2011-04-19
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-14
2011-04-19
2001-03-20
2002-07-10
ŚW. MARCIN, 58, POZNAŃ, 61-807, POZNAŃ, POLSKA
2002-07-10
2007-12-28
MICKIEWICZA, 28, POZNAŃ, 60 - 836, POZNAŃ, POLSKA
2007-12-28
2008-10-14
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie