KRS 0000112971
NIP5262125395
REGON01292155800000
NazwaZET PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZET PREMIUM
Data rejestracji 16 maj 2002 (22 lata temu) 16 maj 2002
Data usunięcia 19 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19070000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-05-16
2007-08-01
3.531 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 353.100 ZŁOTYCH
00702517300000
Wspólnik
2002-05-16
2015-05-19
190.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.070.000,00 ZŁOTYCH
01034455900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WIESŁAW JANUSZ MAŚLANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2007-04-02
ALDONA FIGURSKA BARSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2006-10-18
KATARZYNA SYLWIA MIASTKOWSKA WUJEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-16
2002-08-12
ANDRZEJ MATUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-12
2005-05-19
RAFAŁ TOMASZ BIEGAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-17
2007-04-02
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-18
2007-05-07
ROBERT TADEUSZ KOZYRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-02
2009-10-21
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-07
2015-05-19
MONIKA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-21
2013-01-07
RAFAŁ MACIEJ OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-07
2015-03-30
2002-05-16
2009-01-09
RADIOSTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-16
2004-03-31
PIĘKNA, 66 A, WARSZAWA, 00-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie