KRS 0000053557
REGON01313914000000
NazwaRECKITT BENCKISER HEALTHCARE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRECKITT BENCKISER HEALTHCARE (POLAND)
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 24 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25902200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTHE BOOTS COMPANY PLC
Wspólnik
2001-10-23
2002-10-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 902 200 ZŁ
RB HOLDINGS (NOTTINGHAM) LIMITED
Wspólnik
2002-10-29
2009-02-17
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 902 200 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-02-17
2012-09-24
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁOTYCH
01212107100000
MACIEJ JAN MONIAK
Prokurent
2001-10-23
2005-10-13
PROKURA SAMOISTNA
CARLOS ALFREDO DAIREAUX
Prokurent
2006-03-29
2008-04-28
PROKURA ŁĄCZNA
ERIC MARIE GILLIOT
Prokurent
2006-03-29
2008-10-03
PROKURA ŁĄCZNA
HEIKO HOFER
Prokurent
2008-04-28
2012-09-24
PROKURA ŁĄCZNA
NICHOLAS JAMES HUGHES
Prokurent
2008-10-03
2012-09-24
PROKURA ŁĄCZNA
RENATA BARDECKA
Prokurent
2001-10-23
2006-02-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PHILIP DAVEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2003-08-06
JONATHAN SINCLAIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2003-10-31
CHRISTOPHER HENWOOD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2003-10-31
TREVOR ANTHONY ATKINSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2004-10-12
RIZWAN SAIYID ABBAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-31
2005-02-17
ANDREW VAUGHAN UNITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-31
2006-02-15
MACIEJ JAN MONIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2005-09-02
CHRISTOPHER HENWOOD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-12
2005-10-13
MARIO FRANCESCO PATROCOLLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-02
2006-02-15
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-02
2006-02-15
2001-10-23
2006-03-29
"BOOTS HEALTHCARE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-23
2006-03-29
POLECZKI, 23, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie