KRS 0000098866
NIP5262596686
REGON01746584600000
Nazwa"FM RADIO JAZZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFM RADIO JAZZ
Data rejestracji 22 mar 2002 (22 lata temu) 22 mar 2002
Data usunięcia 18 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #6420E RADIODYFUZJA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARYWspólnik
2002-03-22
2008-02-22
10.864 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.086.400 ZŁ
15155024900000
MARIUSZ ADAMIAK
Wspólnik
2004-05-10
2008-04-08
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10100 ZŁOTYCH
EWA WOLSKA
Wspólnik
2005-11-04
2008-04-08
10.535 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.053.500 ZŁ
ALINA EWA STRZEŚNIEWSKA
Wspólnik
2008-02-22
2008-11-06
21 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 150 000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-11-06
2011-04-18
21.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.150.000,00 ZŁOTYCH
01727073000000
DANUTA JADWIGA BORKOWSKA ROSTEK
Prokurent
2006-06-30
2008-11-06
SAMOISTNA
MARIUSZ ROBERT KNYSAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-28
2005-11-04
ADAM MAREK SZLEMPO
Członek Organu Nadzoru
2004-12-28
2005-11-04
DANIEL MZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-28
2005-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK WIESŁAW KLIMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-22
2002-11-08
MIROSŁAW STARCZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-22
2003-10-10
DANIEL PIOTR MZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-08
2003-10-10
PIOTR RAFAŁ KNAPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2004-05-10
BOGDAN TADEUSZ SOŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-10
2004-05-10
ADAM MAREK SZLEMPO
PREZES ZARZĄDU
2004-05-10
2004-08-02
EWA ŚRÓDKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-10
2004-08-02
PIOTR KRZYSZTOF MAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-02
2005-03-09
DANIEL PIOTR MZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-02
2004-12-28
BOGDAN TADEUSZ SOŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-28
2005-07-13
2002-03-22
2005-11-04
KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-04
2008-12-24
NARBUTTA, 41/43, WARSZAWA, 02-536, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie