KRS 0000168095
NIP5213247595
REGON01550692000000
Nazwa"ATC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATC
Data rejestracji 18 lip 2003 (21 lat temu) 18 lip 2003
Data usunięcia 25 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODWALE STAROMIEJSKIE, 94/95, GDAŃSK, 80-844, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJAGNIESZKA MAGDALENA SZUMIELEWICZ
Wspólnik
2003-07-18
2010-05-07
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 10000 ZŁOTYCH
EUGENIUSZ MAREK DROZD
Wspólnik
2003-07-18
2010-05-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
MAREK WŁADYSŁAW SKARŻYŃSKI
Wspólnik
2003-07-18
2010-05-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
IZYDOR JARZYŃSKI
Wspólnik
2003-07-18
2010-05-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW STARCZEWSKI
Wspólnik
2003-07-18
2010-05-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
BARBARA JAKUBOWSKA
Wspólnik
2010-05-07
2017-04-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁ.
ANDRZEJ PIOTR SZELĄG
Wspólnik
2010-05-07
2012-01-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁ.
Wspólnik
2012-01-17
2017-04-25
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
14021000000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
AGNIESZKA MAGDALENA SZUMIELEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-18
2010-06-15
IZYDOR JARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-18
2010-06-15
MAREK WŁADYSŁAW SKARŻYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-18
2010-06-15
ANDRZEJ PIOTR SZELĄG
PREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2012-01-17
BARBARA JAKUBOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2012-01-17
BARBARA JAKUBOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2014-11-26
SYLWIA SMOGORZEWSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2014-11-26
ZBIGNIEW KAROL KOSTRZEWA
PREZES ZARZĄDU
2014-11-26
2016-02-15
2003-07-18
2010-05-07
BARTYCKA, 26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie