KRS 0000095900
REGON51021358600000
NazwaRADIO WARMIA - MAZURY "WA-MA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRADIO WARMIA - MAZURY "WA-MA"
Data rejestracji 04 mar 2002 (23 lata temu) 04 mar 2002
Data usunięcia 19 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJISATURNIN FADROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-05-13
EUGENIUSZ JAREMKO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-05-13
GRZEGORZ WOJCIECH DRZYCIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-05-13
EWA MARIA IWAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-05-13
BENEDYKT JADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-04
2002-05-13
TOMASZ WERPACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-07-21
IRENEUSZ HENRYK IWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2004-09-02
PRZEMYSŁAW JERZY ORACZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-02
2011-04-19
MAREK KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2011-04-19
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2011-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPEZENTACJA JEDNOOSOBOWA - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-04
2008-12-10
JAROMIR ELIGIUSZ SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-10
2011-04-19
RENATA MARTA BARDECKA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-10
2011-04-19
2002-03-04
2004-09-02
DĄBROWSZCZAKÓW, 39, OLSZTYN, 10-950, OLSZTYN, POLSKA
2004-09-02
2007-03-22
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-22
2008-12-10
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie