KRS 0000093039
NIP5252228834
REGON01747995000000
NazwaZENITHMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZENITHMEDIA
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 01 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2002-02-20
2017-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
01745701900000
AGNIESZKA MARKS
Likwidator
2013-02-05
2017-12-01
JAKUB MICHAŁ POTRZEBOWSKI
Likwidator
2006-09-04
2012-04-06
TOMASZ WERPACHOWSKI
Likwidator
2012-04-06
2013-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIE BĘDĄCYM WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIE BĘDĄCYM PREZESEM ZARZĄDU
RADOSŁAW JERZY DOBRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2002-11-22
MAREK ADAM ŻOŁĘDZIOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2002-11-22
MAREK ADAM ŻOŁĘDZIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2003-07-25
KRZYSZTOF PUDLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-20
2005-01-13
WOJCIECH MAREK PIEKARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-25
2006-09-04
DANIEL LENARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-13
2006-09-04
JAKUB MICHAŁ POTRZEBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2002-11-22
JAKUB MICHAŁ POTRZEBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-22
2006-09-04
2002-02-20
2006-09-04
ZENITHMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-20
2003-05-28
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 27, WARSZAWA, 01-515, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-28
2009-07-14
GDAŃSKA, 27/31, WARSZAWA, 01-633, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie