KRS 0000140911
NIP1130019748
REGON01001730000000
NazwaADM WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADM WARSAW
Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002
Data usunięcia 03 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL B.V.
Wspólnik
2002-11-26
2004-12-15
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 PLN
ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V.
Wspólnik
2004-12-15
2015-10-05
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH.
ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.
Wspólnik
2015-10-05
2017-02-03
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH
PIOTR KARNIEWSKI
Prokurent
2002-11-26
2017-02-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SVEN GERD THORNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-26
2006-10-26
DARIUSZ KUTZIAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-26
2002-12-11
MANFRED JOACHIM WINTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-11
2004-06-14
JACEK TADEUSZ SZCZEPANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-14
2009-09-22
YVES CHRISTIAN GRAF
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-26
2009-05-27
ULRICH LITTERSCHEID
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-27
2015-11-04
RADOSŁAW MAREK STASIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-22
2017-02-03
ANDREW JOSEPH KENNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-04
2017-02-03
2002-11-26
2014-08-13
"ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-26
2009-05-27
PORY, 80, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie