KRS 0000098480
NIP5252231440
REGON01749958400000
Nazwa"TEAM ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEAM ONE
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 13 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-03-12
2010-08-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01745701900000
KRZYSZTOF PUDLAK
Prokurent
2007-08-28
2010-08-13
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ADAM ŻOŁĘDZIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2004-03-16
KRZYSZTOF PUDLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2004-03-16
RAFAŁ MACIEJ KIERZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2004-08-26
DYMITR JERZY SOŁOMKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-16
2006-02-17
MAGDALENA ANNA OLAK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-17
2007-04-13
MAREK ADAM ŻOŁĘDZIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2007-08-28
MICHAŁ RADOSŁAW KREJZA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2010-08-13
2002-03-12
2004-03-16
ESSENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-16
2006-10-04
HAPPY PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-12
2003-02-19
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-19
2005-02-28
GWIAŹDZISTA, 19, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
2005-02-28
2007-09-24
MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-24
2008-09-09
WIELICKA, 52, WARSZAWA, 02-657, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-09
2010-05-27
ODOLAŃSKA, 38, WARSZAWA, 02-562, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie