KRS 0000005754
NIP5251010926
REGON01169100400000
NazwaADM TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADM TRADING POLSKA
Data rejestracji 02 kwi 2001 (23 lata temu) 02 kwi 2001
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHROBREGO, 29, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8897500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5251010926
data rejestracji 01 lip 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIGRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
Beneficjent
RADOSŁAW MAREK STASIUK
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
reprezentant
RADOSŁAW MAREK STASIUK
reprezentant
MARCIN BUDZIK
Prokurent
2013-02-28
2015-02-02
ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF WACŁAW MENAKIEWICZ
Prokurent
2013-02-28
2016-10-13
ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
RAFAŁ TACIAK
Prokurent
2001-04-02
2012-04-26
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIUSZ MIKOŁAJCZAK
Prokurent
2001-04-02
2001-04-03
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ARTUR JERZY KOWALSKI
Prokurent
2001-04-02
2001-04-03
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIUSZ MIKOŁAJCZAK
Prokurent
2001-07-27
2010-03-23
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DANIEL PIOTROWSKI
Prokurent
2004-01-09
2014-01-20
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAREK TADEUSZ WAJCHT
Prokurent
2004-01-09
2010-12-15
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
RAFAŁ MOŻAROWSKI
Prokurent
2017-10-03
2021-02-18
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
ANDRZEJ MARTYŃSKI
Prokurent
2001-04-02
2010-10-08
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.
Wspólnik
2001-04-02
2021-02-18
17.795 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.897.500,00 ZŁ
GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
RADOSŁAW MAREK STASIUK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
PAUL MULHOLLEM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-02
2004-01-09
WILLEM GROENENBOOM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-02
2004-01-09
ROBERT HOBSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-02
2008-02-28
JOHN STOTT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-09
2006-03-17
JOHN KEVIN BURGARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-09
2006-03-17
MARC ALAN SANNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-17
2007-08-09
CHRISTOPHER PETER HORRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-16
2014-04-17
KEVIN BRASSINGTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-20
2016-02-01
ROBERT DANIEL NISSER JR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-17
2016-10-13
MICHAEL XAVIER FEENEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-01
2016-10-13
2001-04-02
2001-04-03
"ADM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-03
2010-06-22
"ADM COCOA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-02
2001-04-03
LECHICKA, 59, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
2001-04-03
2004-01-09
GOSTYŃSKA, 57/59, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie