KRS 0000094883
NIP8522247608
REGON81188993900000
NazwaEUROPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPA SYSTEMS
Data rejestracji 25 lut 2002 (23 lata temu) 25 lut 2002
Data usunięcia 19 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBOGUSŁAW JÓZEF GĄTAREK
Wspólnik
2002-02-25
2004-01-26
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JURGEN PREYER
Wspólnik
2002-02-25
2014-09-11
16 UDZIAŁÓW PO 2500 PLN KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 40.000,00 PLN
KRYSTYNA BARBARA MARSZAŁEK
Wspólnik
2002-10-04
2013-08-13
18 UDZIAŁÓW PO 2500 PLN KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 45.000,00 PLN
PATRYCJUSZ MARSZAŁEK
Wspólnik
2004-01-26
2013-08-13
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARSZAŁEK
Wspólnik
2013-08-13
2014-09-03
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
MALASTARE TRADING LIMITED
Wspólnik
2014-09-03
2016-04-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARSZAŁEK
Wspólnik
2015-01-15
2016-04-19
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
MAREK ANDRZEJ CHUDZIK
Wspólnik
2002-02-25
2002-10-04
6 (SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2014-09-11
2016-04-19
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.650,00 ZŁ
32155321300000
PATRYCJUSZ MARSZAŁEK
Prokurent
2011-05-20
2016-04-19
SAMOISTNA
DANIEL PIOTR MZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2016-04-19
JAN RYSZARD STASZCZUK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2016-04-19
RAFAŁ WOJCIECH GODOJ
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2015-08-17
ROBERT DARIUSZ DITRYCH
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2016-04-19
PRZEMYSŁAW JERZY WOJNAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2016-04-19
ASEN GYCZEW
Członek Organu Nadzoru
2015-08-17
2016-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGUSŁAW JÓZEF GĄTAREK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-25
2004-01-26
KRZYSZTOF MARSZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2016-04-19
RAFAŁ WOJCIECH GODOJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-17
2016-04-19
2002-02-25
2002-12-16
LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 11, SZCZECIN, 71-310, SZCZECIN, POLSKA
2002-12-16
2010-01-06
A. STRUGA, 78, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
2010-01-06
2015-08-17
76B, ŻABÓW, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie