KRS 0000826839
NIP8522661785
REGON38543523100000
NazwaMGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMGP
Data rejestracji 31 sty 2020 (5 lat temu) 31 sty 2020
Data usunięcia 26 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POŁUDNIOWA, 27B, SZCZECIN, 71-001, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF MARSZAŁEK
Beneficjent
KRYSTYNA BARBARA MARSZAŁEK
Beneficjent
BOŻENA MAŁGORZATA RUTKOWSKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW STRZELECKI
zgłaszający - komplementariusz
PRZEMYSŁAW STRZELECKI
Beneficjent
BOŻENA MAŁGORZATA RUTKOWSKA
Wspólnik
2020-01-31
2020-07-08
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ.
MARIUSZ JACEK MIJAS
Wspólnik
2020-01-31
2020-07-08
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW STRZELECKI
Wspólnik
2020-01-31
2022-05-26
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.
PIOTR PAWEŁ RUTKOWSKI
Wspólnik
2020-07-08
2021-12-27
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ
MAŁGORZATA MIJAS
Wspólnik
2020-07-08
2021-12-27
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ
BOŻENA MAŁGORZATA RUTKOWSKA
Wspólnik
2021-12-27
2022-05-26
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
MARIUSZ JACEK MIJAS
Wspólnik
2021-12-27
2022-05-26
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARSZAŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W POLINO SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS: 0000798744) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W WEST COMFORT GRAND BULWAR RUTKOWSKA SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS: 0000970986).
KRYSTYNA BARBARA MARSZAŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W POLINO SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS: 0000798744) BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W WEST COMFORT GRAND BULWAR RUTKOWSKA SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (KRS: 0000970986).
BOŻENA MAŁGORZATA RUTKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PRZEMYSŁAW STRZELECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2020-01-31
2022-05-26
2020-01-31
2021-12-27
UL. ZABUŻAŃSKA, 3A, SZCZECIN, 71-051, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie