KRS 0000569892
NIP7010499507
REGON36218919000000
NazwaEUROPA SYSTEMS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPA SYSTEMS SERWIS
Data rejestracji 04 sie 2015 (9 lat temu) 04 sie 2015
Data usunięcia 05 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 76B, ŻABÓW, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010499507
data rejestracji 01 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADANIEL PIOTR MZYK
Beneficjent
MARCIN TOMKIEWICZ
reprezentant
Wspólnik
2015-08-04
2021-11-05
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
32155321300000
MALASTARE TRADING LIMITED
Wspólnik
2015-10-20
2016-11-25
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MARSZAŁEK
Wspólnik
2015-10-20
2016-11-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
DARIUSZ BOŻEŃSKI
Prokurent
2021-01-05
2021-11-05
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL PIOTR MZYK
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF MARSZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2016-11-25
MICHAŁ KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-25
2019-04-25
WIESŁAWA BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2019-04-25
2019-09-09
MARCIN TOMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-09-09
2021-11-05
2015-08-04
2016-11-25
UL. ŻURAWIA, 45, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
2016-11-25
2021-04-16
UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2021-04-16
2021-05-25
76B, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie