KRS 0000615435
NIP5252658138
REGON36438230100000
NazwaGAMELLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAMELLON
Data rejestracji 05 maj 2016 (8 lat temu) 05 maj 2016
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MANGALIA, 2A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11250,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BOX@GAMELLON.COM
Dane podatkowe
NIP 5252658138
data rejestracji 01 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHWspólnik
2016-05-05
2016-11-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
14643038000000
MACIEJ PIOTR CZERWIŃSKI
Wspólnik
2019-02-12
2019-11-27
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
Wspólnik
2019-11-27
2021-04-20
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250,00 ZŁ
36239757000000
Wspólnik
2016-05-05
2016-11-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
36391714800000
Wspólnik
2018-01-08
2019-02-12
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
36391714800000
Wspólnik
2016-05-05
2016-11-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
36391742100000
Wspólnik
2016-11-21
2018-01-08
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
01113124500000
Wspólnik
2018-01-08
2019-11-27
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
36391742100000
Wspólnik
2018-01-08
2019-11-27
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
14643038000000
BERNARD CZAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2017-09-21
ŁUKASZ DULIAN
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2018-01-08
PIOTR MARCIN MŁYNEK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-21
2018-01-08
MACIEJ ANDRZEJ MACIEJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-21
2018-01-08
CHRISTIAN ALEJANDRO ANTING WOLFF
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2017-09-21
PAWEŁ TOMASZ STANO
reprezentant
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
JACEK OLECHOWSKI POSIADAJĄCY POŚREDNIO 40,69% W SPÓŁCE, W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM 52,85% POŚREDNIO W SPÓŁCE MEDIACAP S.A., KTÓRA POSIADA 2717 UDZIAŁÓW, TJ. 77,21% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LTTM SP. Z O.O., A BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM GAMELLON SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANIE 225 UDZIAŁÓW, TJ. 100 % W SPÓŁCE GAMELLON SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ PIOTR CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2019-11-27
RAFAŁ DANIEL SZEFERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2019-11-27
PAWEŁ TOMASZ STANO
PREZES ZARZĄDU
2019-11-27
2021-04-20
ADAM PAWEŁ SEMIK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-21
2019-11-27
ADAM PAWEŁ SEMIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2016-11-21
2016-05-05
2019-11-27
UL. MYSŁOWICKA, 2A, WARSZAWA, 01-612, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie