KRS 0000302232
NIP5212793367
REGON01297621700000
NazwaMEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEDIACAP
Data rejestracji 26 mar 2008 (16 lat temu) 26 mar 2008
Data usunięcia 06 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MANGALIA, 2A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 940976,95 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 940976,95 PLN
Wartość nominalna akcji0,05 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18819539
Dane podatkowe
NIP 5212793367
data rejestracji 27 sty 2004
status Czynny
03114019770000302608001019
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
04114019770000302608001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
20114019770000302608001004
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
25114019770000302608001011
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
30114019770000302608001018
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
47114019770000302608001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
74114019770000302608001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
90114019770000302608001005
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
08114019770000302608001026
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIHALINA WANDA RABCZAK
zgłaszający - prokurent
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
JACEK MARIA PIOTR OLECHOWSKI
Beneficjent
KATARZYNA DREZNER
Prokurent
2011-10-06
2017-10-02
PROKURA ŁĄCZNA
EMILIA TERESA AUGUSTYNIAK
Prokurent
2017-10-02
2019-08-08
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA DUDA
Prokurent
2019-08-08
2020-01-24
PROKURA ŁĄCZNA
HALINA WANDA RABCZAK
Prokurent
2020-08-27
2022-12-06
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM
JULIAN BOGDAN KOZANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-09
2011-02-16
PIOTR KUC
Członek Organu Nadzoru
2011-02-16
2013-10-10
FILIP SZYMON FRIEDMANN
Członek Organu Nadzoru
2011-02-16
2017-04-12
JULIAN BOGDAN KOZANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-10
2022-05-10
ARTUR JANUSZ OSUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-19
2022-12-06
MARCIN MARIA OLECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
2022-05-10
ARTUR PIOTR CZERWOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-05
2020-09-18
MARCIN TOMASZ ŚLEDZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2022-05-10
GERLINDE HEIKE TYLER
Członek Organu Nadzoru
2020-09-18
2022-05-10
RAFAŁ KRZYSZTOF GURAZDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-05-10
2022-12-06
JACEK MARIA PIOTR OLECHOWSKI
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
JULIAN BOGDAN KOZANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-03-26
2010-03-09
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-26
2015-12-10
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2022-12-06
JACEK MARIA OLECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-09
2022-12-06
MARCIN PIOTR JEZIORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2022-12-06
2008-03-26
2010-09-01
EM LAB SPÓŁKA AKCYJNA
2008-03-26
2009-09-14
OLIMPIJSKA, 3, WARSZAWA, 02-636, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-14
2010-03-09
TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-09
2013-10-16
BEMA, 65, WARSZAWA, 01-244, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-16
2014-02-17
DOMANIEWSKA, 50A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-17
2017-06-22
FRANCUSKA, 37, WARSZAWA, 03-905, WARSZAWA, POLSKA
Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami i dostawcami w zakresie organizacji realizacji projektów event marketing oraz ambient marketing.
1 047 500,00 zł
623 262,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie