KRS 0000816115
NIP5213883517
REGON38495047400000
NazwaMELLON MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMELLON MEDIA
Data rejestracji 27 lis 2019 (5 lat temu) 27 lis 2019
Data usunięcia 23 mar 2022 23 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MANGALIA, 2A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHADAM PAWEŁ SEMIK
Likwidator
2020-10-29
2022-03-23
PAWEŁ TOMASZ STANO
Likwidator
2020-10-29
2022-03-23
MARCIN PIOTR JEZIORSKI
Beneficjent
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
Beneficjent
RAFAŁ DANIEL SZEFERA
reprezentant
MACIEJ PIOTR CZERWIŃSKI
reprezentant
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ TOMASZ STANO
reprezentant
ADAM PAWEŁ SEMIK
reprezentant
Wspólnik
2019-11-27
2022-03-23
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁOTYCH
36391742100000
Wspólnik
2019-11-27
2022-03-23
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁOTYCH
14643038000000
MACIEJ PIOTR CZERWIŃSKI
Wspólnik
2019-11-27
2022-03-23
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-11-27
2022-03-23
2.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.000,00 ZŁOTYCH
36239757000000
MARCIN PIOTR JEZIORSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MIEDIACAP SA (SPÓŁKA PUBLICZNA) POSIADAJĄCEJ 77,21 PROCENT W SPÓŁCE TALENTMEDIA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 52 PROCENT W MELLON MEDIA SP. Z O.O.
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MIEDIACAP SA (SPÓŁKA PUBLICZNA) POSIADAJĄCEJ 77,21 PROCENT W SPÓŁCE TALENTMEDIA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 52 PROCENT W MELLON MEDIA SP. Z O.O.
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MIEDIACAP SA (SPÓŁKA PUBLICZNA) POSIADAJĄCEJ 77,21 PROCENT W SPÓŁCE TALENTMEDIA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 52 PROCENT W MELLON MEDIA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA: 1) W OKRESIE DO 31.12.2020 R.: PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH, JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY PRZEZ TALENTMEDIA (LUB JEJ DOZWOLONEGO NABYWCĘ), O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY: A) PODPISYWANIE WEKSLI LUB ZACIĄGANIE INNYCH ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH; B) OBEJMOWANIE LUB NABYWANIE UDZIAŁÓW,PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W SPÓŁKACH LUB PRZYSTĘPOWANIE DO INNYCH SPÓŁEK, C) ZAWIERANIE UMÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ LUB JEJ PODMIOTEM ZALEŻNYM A WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI LUB PODMIOTEM Z NIM POWIĄZANYM KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO; D) ZAWIERANIE UMÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ LUB JEJ PODMIOTEM ZALEŻNYM A PROKURENTEM SPÓŁKI LUB PODMIOTEM POWIĄZANYM Z CZŁONKIEM JEJ ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI; E) ZDOBYWANIE LUB OBCIĄŻANIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, LUB UDZIELANIE LICENCJI WYŁĄCZNYCH NA KORZYSTANIE Z TYCH PRAW, F) UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW, POZA PEŁNOMOCNICTWAMI PROCESOWYMI, 2) W OKRESIE OD 01.01.2021 R.: PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z KTÓRYCH JEDEN BĘDZIE CZŁONKIEM ZARZĄDU POWOŁANYM PRZEZ TALENTMEDIA (LUB JEJ DOZWOLONEGO NABYWCĘ), O ILE ZOSTANIE POWOŁANY.
MACIEJ PIOTR CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-27
2020-10-29
PAWEŁ TOMASZ STANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-27
2020-10-29
ADAM PAWEŁ SEMIK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-27
2020-10-29
RAFAŁ DANIEL SZEFERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-27
2020-10-29
2019-11-27
2020-10-29
MELLON MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie