KRS 0000662411
NIP7010663941
REGON36653353700000
NazwaGAMESET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAMESET
Data rejestracji 09 lut 2017 (8 lat temu) 09 lut 2017
Data usunięcia 22 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MANGALIA, 2A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓWPIOTR MACIEJ BOMBOL
Wspólnik
2017-02-09
2021-02-22
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
ŁUKASZ TURKOWSKI
Wspólnik
2017-02-09
2020-08-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARTOSZ WOŹNIAK
Wspólnik
2017-02-09
2018-07-31
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250,00 ZŁ
MACIEJ PIOTR BOMBOL
Wspólnik
2018-07-31
2021-02-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MACIEJ ANDRZEJ SKRZYPCZAK
Wspólnik
2018-07-31
2019-05-22
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
Wspólnik
2019-04-05
2021-02-22
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400 ZŁOTYCH
01297621700000
MARCIN PIOTR JEZIORSKI
Beneficjent
PIOTR MACIEJ BOMBOL
Beneficjent
PIOTR MACIEJ BOMBOL
reprezentant
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
Beneficjent
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
MARCIN PIOTR JEZIORSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MEDIACAP SA (SPÓŁKA PUBLICZNA) POSIADAJĄCEJ 27,78 PROCENT W SPÓŁCE GAMESET SP. Z O.O.
PIOTR MACIEJ BOMBOL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EDYTA MARIOLA GURAZDOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MEDIACAP SA (SPÓŁKA PUBLICZNA) POSIADAJĄCEJ 27,78 PROCENT W SPÓŁCE GAMESET SP. Z O.O.
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MEDIACAP SA (SPÓŁKA PUBLICZNA) POSIADAJĄCEJ 27,78 PROCENT W SPÓŁCE GAMESET SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PIOTR MACIEJ BOMBOL
PREZES ZARZĄDU
2017-02-09
2021-02-22
ŁUKASZ TURKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-23
2020-08-11
2017-02-09
2019-04-05
UL. MARSZAŁKOWSKA, 20/22, WARSZAWA, 00-590, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie