KRS 0000606756
NIP1132904986
REGON36392958800000
NazwaFREUNDSCHAFT COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFREUNDSCHAFT COMMERCE
Data rejestracji 09 mar 2016 (9 lat temu) 09 mar 2016
Data usunięcia 20 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MANGALIA, 2A, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132904986
data rejestracji 21 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-03-09
2018-08-30
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
01297621700000
Wspólnik
2018-08-03
2021-11-20
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
14076729100000
SŁAWOMIR ANDRZEJ KORNICKI
Wspólnik
2018-08-03
2019-08-13
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ
ŁUCJA MARIA GDALA
Wspólnik
2018-08-03
2019-08-13
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
PIOTR ANDRZEJ HASSINE
reprezentant
KATARZYNA DREZNER
Prokurent
2016-04-21
2017-11-06
PROKURA SAMOISTNA
EMILIA TERESA AUGUSTYNIAK
Prokurent
2017-11-06
2019-08-13
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK MARIA OLECHOWSKI
Beneficjent
JACEK OLECHOWSKI POSIADAJĄCY POŚREDNIO 52,85% W SPÓŁCE, W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM 52,85% POŚREDNIO W SPÓŁCE MEDIACAP S.A., KTÓRA POSIADA 3150 UDZIAŁÓW, TJ. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THE DIGITALS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM BOOOST SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANIE 100 UDZIAŁÓW, TJ. 100% W SPÓŁCE BOOOST SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA KORSAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-09
2018-08-03
JACEK JAROSŁAW PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-09
2017-02-10
SŁAWOMIR ANDRZEJ KORNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-03
2019-08-13
ŁUCJA MARIA GDALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-03
2019-08-13
PIOTR ANDRZEJ HASSINE
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-13
2021-11-20
2016-03-09
2018-08-03
MCP PUBLICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-03
2021-05-05
BOOOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-09
2016-09-30
UL. MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie