KRS 0000355988
NIP7010233726
REGON14239090400000
NazwaM2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM2.0
Data rejestracji 07 maj 2010 (14 lat temu) 07 maj 2010
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZERSKA, 12, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010233726
data rejestracji 14 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMACIEJ ANDRZEJ SKRZYPCZAK
Wspólnik
2011-06-21
2012-12-21
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5700,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-12-21
2019-06-17
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
14284502600000
MACIEJ PAWEŁ BIELICKI
Wspólnik
2010-05-07
2012-12-21
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.900,00 ZŁOTYCH
JERZY JAN DRABENT
Wspólnik
2010-05-07
2012-12-21
228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.400,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE ZARZĄD DZIAŁAJĄCY W PEŁNYM SKŁADZIE.
MACIEJ PAWEŁ BIELICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-07
2016-11-08
JERZY JAN DRABENT
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-07
2016-12-22
MACIEJ ANDRZEJ SKRZYPCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-08
2017-06-27
KRZYSZTOF MARCIN MOCEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-07-09
2019-06-17
SŁAWOMIR TADEUSZ STĘPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-09
2019-06-17
AGATA KATARZYNA SZELIGA STASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-12-22
2018-01-31
ANDRZEJ KONRAD KONDRACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-31
2018-07-09
AGATA KATARZYNA SZELIGA STASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-01-31
2018-07-09
ŁUKASZ MISIUKANIS
PREZES ZARZĄDU
2017-06-27
2018-01-31
2010-05-07
2011-03-23
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2011-03-23
2012-02-10
BEMA, 65, WARSZAWA, 01-244, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-10
2013-05-23
BIELSKA, 8, WARSZAWA, 02-394, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-23
2015-06-03
KARWIŃSKA, 21, WARSZAWA, 02-639, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie