KRS 0000344839
NIP5222937810
REGON14210860600000
NazwaSOCIALFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOCIALFORMANCE
Data rejestracji 21 gru 2009 (15 lat temu) 21 gru 2009
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZERSKA, 12, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1183200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222937810
data rejestracji 24 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJRADOSŁAW MARCIN PORCZYŃSKI
Wspólnik
2009-12-21
2010-02-23
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.100,00 ZŁ
BRIDGE20 ENTERPRRISES LIMITED
Wspólnik
2010-02-23
2012-09-26
7 888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 394.400,00 ZŁ
BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2010-02-23
2012-09-26
7 888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 394.400,00 ZŁ
JADHAVE HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-02-23
2012-09-26
7 888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 394.400,00 ZŁ
Wspólnik
2012-09-26
2019-06-17
23.664 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.183.200,00 PLN
14284502600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-21
2012-09-26
ŁUKASZ MISIUKANIS
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2018-02-12
SŁAWOMIR TADEUSZ STĘPNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-26
2019-06-17
KRZYSZTOF MARCIN MOCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-26
2019-06-17
AGATA KATARZYNA SZELIGA STASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2018-07-26
ANDRZEJ KONRAD KONDRACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2018-07-26
2009-12-21
2013-05-15
10K MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-21
2012-09-26
JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-26
2013-05-20
ZAWRAT, 7, WARSZAWA, 02-702, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-20
2015-05-26
RACŁAWICKA, 95, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie